Entreprise : SCI LC INVESTISSEMENTS - SIREN 528 160 963
Identité
Dénomination
SCI LC INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
528 160 963
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2010
Début d’activité
12/06/2015
Date de fin de la personne morale
04/11/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
11 PL MONSEIGNEUR ROPERT 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHAN STEPHANE , ANTONY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Saint-Gildas-de-Rhuys
Nom, Prénom(s)
LAIRIE VANESSA , MARIE , ODETTE
Nom d'usage
COHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Saint-Gildas-de-Rhuys
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/06/2015
Siret
52816096300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location biens immobiliers.
Autres Activités
Location biens immobiliers.
Adresse
11 PL MONSEIGNEUR ROPERT
56730 , SAINT-GILDAS-DE-RHUYS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2010
Siret
52816096300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 BD DE LAUNAY
44100 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4184
Date d'ajout
26/08/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/06/2015 : Ancienne adresse : 34 boulevard de Launay 44000 Nantes Nouvelle adresse 11 place Monseigneur Ropert 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/06/2015 : Mr COHAN Stéphane, gérant associé demeure 10 chemin du Clos Castel 56730 ST GILDAS DE RHUYS Mme COHAN Vanessa, associée demeure 10 chemin du Clos Castel 56730 ST GILDAS DE RHUYS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).