Entreprise : A.J.S. TAXIS - SIREN 528 075 005
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2021)
Dénomination
A.J.S. TAXIS
SIREN (siège)
528 075 005
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2010
Fermeture de l'établissement - 52807500500025
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2020
Fermeture de l'établissement - 52807500500017
- Date d'effet de la fermeture : 02/05/2016
Date de fin de la personne morale
03/11/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
72 ALL DU CLOS DES PINS 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AIGUEBLANCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONFERRAN D JANNICK , MARIE , PAULE , PATRICIA
Nom d'usage
BOUVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Aigueblanche
Nom, Prénom(s)
MONFERRAN JANNICK , MARIE , PAULE , PATRICIA , DOLORES
Nom d'usage
BOUVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
52807500500017
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TAXIS
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
LE VILLARET
73260 , LA LECHERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOUCY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2016
Siret
52807500500025
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Taxi
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
72 ALL 72 Allée du Clos des Pins
73260 , Aigueblanche - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AIGUEBLANCHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18208
Date d'ajout
08/10/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18208
Date d'ajout
08/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 08/10/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/10/2021
Numéro d'observation
19505
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Le tribunal de commerce de Chambery a prononcé en date du 15/12/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2020J00277 date de cessation des paiements le 15/07/2020 et a désigné liquidateur SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet 44 Avenue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Dissolution à compter du 31/08/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2020, liquidateur : BOUVIER né(e) MONFERRAN Jannick, Marie Paule, Patricia, Dolorès, siège de la liquidation : 73 Avenue de la Liberté 73100 Aix-les-Bains, parution de la publicité légale : LA TARENTAISE HEBDO en date du 01/10/2020
Numéro d'observation
14327
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
16564
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 72 ALL du Clos des Pins 73260 AIGUEBLANCHE, Nouvelle adresse: 72 ALL du Clos des Pins AIGUEBLANCHE 73260 GRAND AIGUEBLANCHE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 72 ALL du Clos des Pins 73260 AIGUEBLANCHE, Nouvelle adresse: 72 ALL du Clos des Pins AIGUEBLANCHE 73260 GRAND AIGUEBLANCHE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 72 ALL du Clos des Pins 73260 AIGUEBLANCHE, Nouvelle adresse: 72 ALL du Clos des Pins AIGUEBLANCHE 73260 GRAND AIGUEBLANCHE.
Numéro d'observation
65340
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Précision sur l'activité : Date de début d'activité le 01/06/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).