Entreprise : LAETARE - SIREN 528 011 042
Identité
Dénomination
LAETARE
SIREN (siège)
528 011 042
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2011
Début d’activité
01/11/2010
Date de fin de la personne morale
25/05/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition sous toutes ses formes, propriété, exploitation par cession ou autrement de toutes participations détenues dans le capital de toutes sociétés se rapportant au secteur ferroviaire, création, acquisition, gestion de tout portefeuille de titres, part sociales et valeurs mobilières qu'elle qu'en soit la forme. A titre accessoire, direction, gestion de toutes sociétés du groupe contrôlées directement ou indirectement. Études, conseil, assistance et réalisation de toutes activités de travaux ferroviaires et de toutes prestations liées a la sécurité ferroviaire. Achat, vente, location de tous produits et matériel se rapportant aux secteurs ci-dessus.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE MARSEILLE 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Flauw FABIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Le Pradet
Nom, Prénom(s)
Darre PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2010
Siret
52801104200033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition sous toutes ses formes, propriété, exploitation par cession ou autrement de toutes participations détenues dans le capital de toutes sociétés se rapportant au secteur ferroviaire, création, acquisition, gestion de tout portefeuille de titres, part sociales et valeurs mobilières qu'elle qu'en soit la forme. A titre accessoire, direction, gestion de toutes sociétés du groupe contrôlées directement ou indirectement. Études, conseil, assistance et réalisation de toutes activités de travaux ferroviaires et de toutes prestations liées a la sécurité ferroviaire. Achat, vente, location de tous produits et matériel se rapportant aux secteurs ci-dessus.
Adresse
15 RUE DE MARSEILLE
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/2011
Siret
52801104200025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
23 AV LUCIEN RENE DUCHESNE
78170 , LA CELLE-SAINT-CLOUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2010
Siret
52801104200017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
26 RUE DE LA CHAPELLE
91310 , MONTLHERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/10/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).