Entreprise : AUX DOUCES SAVEURS - SIREN 527 546 105
Identité
Dénomination
AUX DOUCES SAVEURS
SIREN (siège)
527 546 105
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2010
Début d’activité
01/10/2010
Date de fin de la personne morale
13/10/2109
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
12 RTE DE GENEVE 39200 SAINT-CLAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONIN LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Saint-Claude
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52754610500018
Nom commercial
AUX DOUCES SAVEURS
Enseigne
AUX DOUCES SAVEURS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La restauration.
Adresse
12 RTE DE GENEVE
39200 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/007292
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 22/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/007272
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 22/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/004781
Date d'ajout
25/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 25/10/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier
Numéro d'observation
F19/004145
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 13/09/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 14/03/2018 Mandataire judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 13/03/2020 .
Numéro d'observation
F14/004861
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/07/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).