Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOELI - SIREN 527 490 551
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOELI
SIREN (siège)
527 490 551
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2010
Fermeture de l'établissement - 52749055100019
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2023
Date de fin de la personne morale
06/10/2109
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DES CHENES 48000 MENDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARADIS ELODIE , ISABELLE , MARIE
Nom d'usage
MATRAGLIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Saint-Martin-le-Vinoux
Nom, Prénom(s)
CAHUZAC ISABELLE , MARIE-BERTHE , JEANNNE
Nom d'usage
PARADIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
PARADIS OLIVIER , MARC , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
PARADIS JEAN-MARC , YVON , BENJAMIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Mende
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/08/2010
Siret
52749055100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers, de tous droits sociaux donnant vocation à la propriété et/où à la jouissance de biens immobiliers, l'édification, l'aménagement de toutes constructions et toutes opérations qui pourraient permettre de faciliter la transmision et d'éviter l'indivision sur le patrimoine familial de ses associés
Adresse
5 RUE 5 rue des Chênes
48000 , Mende - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2215
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1994
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Cessation totale et définitive de l'activité à compter du 30/06/2023 avec maintien de l'immatriculation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Dissolution à compter du 30/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2023, siège de la liquidation : 5 Rue des Chênes 48000 Mende, parution de la publicité légale : Réveil Lozère paru le 20/07/2023
Numéro d'observation
655
Date d'ajout
01/05/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/10/2010 : Modifié : MATRAGLIA Elodie, Isabelle, Marie, Associée indéfiniment responsable, demeurant 78 chemin du Canet 38950 Saint-Martin-le-Vinoux Modifié : PARADIS Olivier, Marc, Jacques, Associé indéfiniment responsable, demeurant rue Chon Del Cabat 48000 Mende
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).