Entreprise : SOCIETE ANONYME BRIGAUD - SIREN 527 320 378
Identité
Dénomination
SOCIETE ANONYME BRIGAUD
SIREN (siège)
527 320 378
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1973
Début d’activité
01/08/2024
Date de fin de la personne morale
28/03/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Soies de porcs et de sanglier importation exportation.
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE MADRID 89470 MONETEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES MACHERINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2024
Siret
52732037800021
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Élevage de porcins
Adresse
18 RUE DE MADRID
89470 , MONETEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES MACHERINS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
52732037800013
Code APE
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a.
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Soies de porcs et de sanglier importation exportation.
Adresse
17 RUE DE NOAILLES
60370 , HERMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/08/2024
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/08/2024
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/03/1973
Description
Historique : -Transformation de la SA en Société p ar Actions Simplifiée à dater du 30/06/2004.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/03/1973
Description
Observations concernant l'établissement situé 17 r ue de Noailles 60370 Hermes : Achat du fonds dont la societe était locataire gérante, à la date du 1 er juin 1989. Publication de la cession : Picardie la gazette du 15 aout 1989. Ancien propriétaire : Mr André BRIGAUD
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).