Entreprise : ETABLISSEMENTS MATROT - SIREN 527 220 586
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS MATROT
SIREN (siège)
527 220 586
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1972
Date de fin de la personne morale
11/05/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
59 RUE DES CYTISES 60480 NOYERS-SAINT-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONGIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MATROT LOUIS OCTAVE RAYMOND
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1921
Commune de résidence
Noyers-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
BOUVET JACQUELINE
Nom d'usage
MATROT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
Noyers-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
MATROT JEAN-PAUL EDMOND
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Noyers-Saint-Martin
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE D'AUDIT - COGENA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1972
Siret
52722058600053
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Etude et fabrication de toutes constructions mécaniques
Adresse
59 RUE 59 rue des Cytises
60480 , Noyers-Saint-Martin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/06/2017
Description
Radiation d'office : article R.123-129 du Code de Commerce clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 27/06/2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 17 /03/2009 nommant Monsieur Roger DEGRY en qualité d e juge-commissaire suppléant en remplacement de Ma dame BONHOMME.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
25/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 23 /01/2007 nommant Madame Marie-Noelle BONHOMME en q ualité de juge-commissaire suppléant.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/10/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 17 /10/2006 condamnant Monsieur MATROT Jean-Paul à su pporter les dettes sociales à concurrence de la so mme de 100 000 euros, condamnant Madame MATROT Jac queline née BOUVET à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 40 000 euros, condam nant Madame MATROT Florence à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 20 000 euro s et condamnant Madame MATROT Corinne à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 2 0 000 euros.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/09/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 24 /09/2002 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME LEHERICY Philippe 7, rue des Colimaç ons 60600 CLERMONT - Cessation d'activité de plein droit à la date dudit jugement.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/05/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 28 /05/2002 prolongeant la période d'observation jusq u'au 24/09/2002.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/01/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 29 /01/2002 ouvrant une Procédure Simplifiée de redre ssement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 28/05/2002. Cessation des paiemen ts en date du 25/01/2002. Juge Commissaire : M LED OUX Jean Représentant des Créanciers : ME LEHERICY Philippe 7, rue des Colimaçons 60600 CLERMONT
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/01/2002
Description
Le 25/01/2002 , au greffe du tribunal de Commerce BEAUVAIS, la société ETS MATROT a déclaré avoir ce ssé ses paiements le 25/01/2002
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/05/1972
Description
Observations concernant l'établissement situé 59 r ue des Cytises 60480 Noyers-Saint-Martin : DATE DE BUT D'ACTIVITE : 2 MAI 1988.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/05/1972
Description
Historique : JOURNAL PUBLICATEUR: LE PARISIEN LIBE RE MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N.81-1 162 DU 30 DECEMBRE 1981. - RESILIATION DE LA GERAN CE CONSENTIE PAR MRS MATROT LOUIS ET JEAN PAUL A D ATER DU 1ER MAI 1988.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).