Entreprise : SEC - SIREN 525 780 102
Identité
Dénomination
SEC
SIREN (siège)
525 780 102
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1957
Début d’activité
01/12/1956
Date de fin de la personne morale
09/05/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
A titre principal l'acquisition et la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères dont l'objet est directement ou indirectement en rapport avec l'aquaculture, les activités Agro-alimentaires et l'extraction de minéraux d'une manière générale l'animation du groupe ainsi constitue notamment en ce qu'il permet la réalisation et la coordination d'opérations Communes aux différentes sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
137982 EUR
Adresse du siège
239 AV DU GENERAL DE GAULLE 33450 IZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIGLE BOUCHER FABRICE , GUNTHER , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Saint Sulpice et Cameyrac
Nom, Prénom(s)
AIGLE BOUCHER FREDERIC , JEAN , JOACHIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
AIGLE-BOUCHER JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Saint-Sulpice-Et-Cameyrac
Nom, Prénom(s)
JELKO CLAUDIA
Nom d'usage
AIGLE-BOUCHER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Saint-Sulpice-Et-Cameyrac
Dénomination
FIDUCIAIRE AQUITAINE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bruges CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1956
Siret
52578010200022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
A titre principal l'acquisition et la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères dont l'objet est directement ou indirectement en rapport avec l'aquaculture, les activités Agro-alimentaires et l'extraction de minéraux d'une manière générale l'animation du groupe ainsi constitue notamment en ce qu'il permet la réalisation et la coordination d'opérations Communes aux différentes sociétés.
Autres Activités
A titre principal l'acquisition et la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères dont l'objet est directement ou indirectement en rapport avec l'aquaculture, les activités Agro-alimentaires et l'extraction de minéraux d'une manière générale l'animation du groupe ainsi constitue notamment en ce qu'il permet la réalisation et la coordination d'opérations Communes aux différentes sociétés.
Adresse
239 AV DU GENERAL DE GAULLE
33450 , IZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
52578010200014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
17770 , SAINT-CESAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/11/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).