Entreprise : EQUUS DEVELOPPEMENT - SIREN 525 388 872
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2022)
Dénomination
EQUUS DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
525 388 872
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2010
Fermeture de l'établissement - 52538887200018
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
06/10/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LE PAVIOT 01400 SANDRANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRECHET NICOLAS , YVES , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Sandrans
Nom, Prénom(s)
EYRAL PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DUPLAN MICHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52538887200018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding et prestations de services
Adresse
le Paviot
01400 , Sandrans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2772
Date d'ajout
01/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10064
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : BRECHET Nicolas Yves Marie, siège de la liquidation : le Paviot 01400 Sandrans, parution de la publicité légale : La Tribune Républicaine en date du 03/09/2020
Numéro d'observation
5982
Date d'ajout
25/04/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 06/04/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).