Entreprise : ALTILUM - SIREN 525 380 036
Identité
Dénomination
ALTILUM
SIREN (siège)
525 380 036
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2010
Début d’activité
01/10/2010
Date de fin de la personne morale
18/10/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Bureau d'études en éclairage urbain et plateformes industrielles. Prestations de services conseil bureau d'études et analyses multi spectrales par voies terrestres et/ou aériennes.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
54 RUE DE TILLOY 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE JEAN-CLAUDE , GILBERT , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52538003600026
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études en éclairage urbain et plateformes industrielles. Prestations de services conseil bureau d'études et analyses multi spectrales par voies terrestres et/ou aériennes.
Adresse
54 RUE DE TILLOY
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52538003600018
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
242 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/04/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
23/11/2017
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21/11/2017 A PRONONCE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE Monsieur Pierre DEVILLAIRE JUGE COMMISSAIRE, SELARL DE BOIS HERBAUT, en la personne de Me HERBAUT Alexandre LIQUIDATEUR .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/09/2015
Description
Radiation d'office : article R.123-129 du Code de Commerce clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 01/09/2015.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/01/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé, en date du 06/01/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2015/5, date de cessation des paiements le 31/12/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Pierre DEVILLAIRE, liquidateur : SELARL DE BOIS HERBAUT, en la personne de Me HERBAUT Alexandre 16 Square Léon Blum 92800 PUTEAUX. Les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/12/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/12/2011
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).