Entreprise : KYU AERO - SIREN 525 353 496
Identité
Dénomination
KYU AERO
SIREN (siège)
525 353 496
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2010
Début d’activité
20/07/2010
Date de fin de la personne morale
30/09/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Recherche et développement dans l'aérodynamique.
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
VILLAROCHE NORD 77550 LIMOGES-FOURCHES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A01 RDC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLOU ANTOINE , CHRISTOPHE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Vayres-sur-Essonne
Dénomination
CABINET BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Herblain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2010
Siret
52535349600017
Nom commercial
KYO AERO
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche et développement dans l'aérodynamique.
Adresse
VILLAROCHE NORD
77550 , LIMOGES-FOURCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A01 RDC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
85184
Date d'ajout
05/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 05/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73435
Date d'ajout
09/05/2017
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 09/05/2017 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2017J00209 date de cessation des paiements le 10/11/2015 et a désigné liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).