Entreprise : PHENICIA TRAITEURS - SIREN 525 265 799
Identité
Dénomination
PHENICIA TRAITEURS
SIREN (siège)
525 265 799
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2010
Date de fin de la personne morale
15/09/2109
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE L EQUERRE 75019 PARIS 19 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZLOUM DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
El Achkar SAMI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/01/2015
Siret
52526579900037
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
29 RUE DE L EQUERRE
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52526579900011
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Activité principale
Services des traiteurs
Adresse
6 RUE LEPIC
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 RUE PUGET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
52526579900029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
15 RUE DU LOUVRE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 30/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 05/07/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201701720, date de cessation des paiements le 22/06/2016, et a désigné M. Michel Baert : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
24/06/2016
Description
Radiation d'office ART R.123-130 du code de commerce lorsque le Greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constaté, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne,l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).