Entreprise : GROUPE CYCLELAB - SIREN 525 220 562
Identité
Dénomination
GROUPE CYCLELAB
SIREN (siège)
525 220 562
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2010
Début d’activité
01/09/2010
Date de fin de la personne morale
29/09/2060
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prises de participations dans d'autres sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
4479000 EUR
Adresse du siège
PAE PONT PEYRIN 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cheval-Blanc
Nom, Prénom(s)
BRISCADIEU DENIS , MARC , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
L'Isle-Jourdain
Nom, Prénom(s)
IMBERT FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cavaillon cédex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52522056200017
Nom commercial
CYCLELAB
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prises de participations dans d'autres sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Autres Activités
Prises de participations dans d'autres sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Adresse
PAE PONT PEYRIN
32600 , L'ISLE-JOURDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3607
Date d'ajout
21/11/2012
Description
Transformation de la société à compter du 05/11/2012 : - Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Augmentation du capital social à compter du 05/11/2012 : - Ancien : 20 000 € - Nouveau : 4 479 000 € Modifications relatives aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes à compter du 05/11/2012 : - Nouveau : IMBERT Frédéric, Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : ANDRE Frédéric, Commissaire aux comptes suppléant - Changement de qualité : BRISCADIEU Denis, Gérant de la société sous sa forme à responsabilité limitée est maintenu dans ses fonctions de dirigeant et devient Président de la société sous sa nouvelle forme.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).