Entreprise : AIGLE CAPITAL - SIREN 525 189 726
Identité
(Entreprise radiée le 20/04/2021)
Dénomination
AIGLE CAPITAL
SIREN (siège)
525 189 726
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2011
Fermeture de l'établissement - 52518972600025
- Date d'effet de la fermeture : 05/04/2021
Fermeture de l'établissement - 52518972600017
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2011
Date de fin de la personne morale
31/03/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
46900000 EUR
Adresse du siège
Z.I. NUMERO 1 EST 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NUMERO 1 EST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBEGUE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine Cedex
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine Cedex
Dénomination
IA DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Iton
Dénomination
FIDUS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE IA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Iton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2010
Siret
52518972600025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes actions et de toutes valeurs mobilières, directement ou indirectement dans la société IMV TECHNOLOGIES et ses filiales directes ou indirectes ainsi que dans toutes sociétés ou entités, créées ou à créer, françaises ou étrangères, ayant des activités, similaires ou connexes aux activités présentes ou futures, de ces sociétés. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait, directement ou indirectement, une participation.
Adresse
Z.I. Numéro 1 Est
61300 , Saint-Ouen-sur-Iton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NUMERO 1 EST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/09/2010
Siret
52518972600017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
13 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 28/02/2021. Dénomination de l'associé unique : FINANCIERE IA, Alençon : 805402476. Journal d'annonces légales : L'Agriculteur Normand paru le 04/03/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2459
Date d'ajout
28/02/2021
Description
Cessation totale et définitive de l'activité à compter du 28/02/2021 avec maintien de l'immatriculation pour une durée maximale d'un an,
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Fusion - L 236-1 à compter du 20/12/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : FINANCIERE AIGLE 1, Société par actions simplifiée, Z.I. n° 1 Est, 61300 Saint Ouen sur Iton (RCS Alençon 497 943 787).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).