Entreprise : D.P.T.S. - SIREN 525 165 684
Identité
Dénomination
D.P.T.S.
SIREN (siège)
525 165 684
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2010
Début d’activité
01/09/2010
Date de fin de la personne morale
29/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Fabrication et vente de pizzas, sur place, à emporter ou en livraison, sandwicherie, restauration rapide.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
110 RUE GARIBALDI 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBE JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Saint-Priest
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52516568400024
Enseigne
DOMINO'S PIZZA
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication livraison à domicile et vente à emporter de pizzas et plats préparés
Adresse
256 RUE PAUL BERT
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/01/2011
Siret
52516568400032
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de pizzas à emporter, livraison à domicile
Adresse
110 RUE GARIBALDI
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/2010
Siret
52516568400016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
92 RUE HIPPOLYTE KAHN
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/031172
Date d'ajout
09/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/04/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/079744
Date d'ajout
17/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/10/2023 prolongeant la période d'observation jusqu'au 18/04/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F23/034033
Date d'ajout
18/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/04/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/04/2023
Numéro d'observation
F15/029048
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).