Entreprise : SCI ALYOS - SIREN 525 163 846
Identité
Dénomination
SCI ALYOS
SIREN (siège)
525 163 846
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2022
Début d’activité
01/04/2022
Date de fin de la personne morale
10/07/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transfomation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE DES MOUSSELINIERS 69170 TARARE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SWAL FLORENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Grézieu-la-Varenne
Dénomination
Swal Invest
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tarare
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2022
Siret
52516384600047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transfomation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers
Autres Activités
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transfomation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers
Adresse
RUE DES MOUSSELINIERS
69170 , TARARE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2010
Siret
52516384600039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DE LA MINE
68500 , BERRWILLER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2010
Siret
52516384600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 COTEAUX DE L’APPENTAL
68530 , BUHL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/2015
Siret
52516384600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 IMP CHARLES BIEHLER
68500 , GUEBWILLER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8306
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Radiation du RCS le 24/08/2022 avec effet au 01/04/2022 Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare par suite du transfert du siège social précédemment situé 4 Rue de la Mine 68500 BERRWILLER au Rue des Mousseliniers 69170 TARARE à compter du 01/04/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare le 11/07/2022 sous le numéro A2022/002598)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3371
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 17/07/2020 : Ancienne adresse : 10 impasse Charles Biehler 68500 Guebwiller Nouvelle adresse : 4 rue de la Mine 68500 Berrwiller Transfert du siège social à compter du 17/07/2020 : Ancienne adresse : 10 impasse Charles Biehler 68500 Guebwiller Nouvelle adresse : 4 rue de la Mine 68500 Berrwiller Modification relative aux associés à compter du 17/07/2020 : Partant : CLAUDEL Anne, Marie, Gérant, Associé Partant : CLAUDEL Didier, Jean, Gérant, Associé Nouveau : SWAL Florent, Gérant, Bénéficiaire Effectif Nouveau : Swal Invest (SCI), Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).