Entreprise : ENNESYS - SIREN 525 147 419
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2021)
Dénomination
ENNESYS
SIREN (siège)
525 147 419
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2013
Fermeture de l'établissement - 52514741900036
- Date d'effet de la fermeture : 14/09/2021
Fermeture de l'établissement - 52514741900010
- Date d'effet de la fermeture : 10/05/2012
Fermeture de l'établissement - 52514741900028
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2012
Date de fin de la personne morale
13/02/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
157971.1 EUR
Adresse du siège
6 RUE D'ARRAS 92000 NANTERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUIRY PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAIX PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE ROUX JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Nom, Prénom(s)
TAUZINAT PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
La Mancelière
Nom, Prénom(s)
GRIMAULT CHRISTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KINDLER JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
GENTON PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
WICAP ENNESYS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
A.L.P.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AMPERSAND ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PKF AMPERSAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BALAS PARTICIPATION GESTION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/2010
Siret
52514741900010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
11 RUE MARBEUF
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2012
Siret
52514741900028
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
86 RUE DE PARIS
91400 , ORSAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/09/2010
Siret
52514741900036
Code APE
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'à l'Etranger : le conseil de toute nature et dans quelque matière que ce soit, l'exercice de toutes prestations administratives, commerciales et financières pour le compte de toute personne, morale ou physique ; la réalisation de toutes opérations commerciales d'achat et de vente dans tous domaines d'activités. Ingénierie et vente de systèmes industriels de traitement et de transformation des eaux usées en produits énergétiques.
Adresse
6 RUE 6/8 RUE d'Arras
92000 , Nanterre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88366
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
88366
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Herbaut-Pecou Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/09/2021
Numéro d'observation
6125
Date d'ajout
19/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/02/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00760 désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
2891
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29/01/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois mois
Numéro d'observation
97225
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15/01/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 0,5 mois
Numéro d'observation
85822
Date d'ajout
30/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30/10/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2,5 mois
Numéro d'observation
57546
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10/04/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
29152
Date d'ajout
31/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 31/10/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00760 , date de cessation des paiements le 31/08/2017 désigne Administrateur Selarl Cid Et Associes Mission Conduite Par Me Isabelle Didier 3 AVENUE BEAUSEJOUR 92500 Rueil-Malmaison avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 30/04/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
74461
Date d'ajout
14/02/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).