Entreprise : ROSE GARDEN SCI - SIREN 525 026 399
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/2023)
Dénomination
ROSE GARDEN SCI
SIREN (siège)
525 026 399
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2010
Début d’activité
18/08/2010
Date de cessation totale d'activité
30/09/2023
Dissolution
- Date de dissolution : 31/08/2023
- Date de cessation totale d'activité : 30/09/2023
- Identité du liquidateur : VAN DEN BERG Pieter Dirk
Fermeture de l'établissement - 52502639900010
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2023
- Destination de l'établissement : Supprimé
Date de fin de la personne morale
21/09/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'achat et d'apport, propriété, administration, gestion et mise en valeur de tous immeubles bâtis ou non bâtis, mise à disposition gratuite aux associés, recherche et obtention de tous emprunts, ouverture de crédits et facilités de caisse et généralement toutes opérations quelconques pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1350000 EUR
Adresse du siège
569 CHE du Caladou 06560 Valbonne FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEKKER JOHANNA , MARIA
Nom d'usage
VAN DEN BERG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
5616 JB EINDHOVEN
Nom, Prénom(s)
VAN HALDER JOHANNES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
1251 BX LAREN
Nom, Prénom(s)
VAN HALDER RUTGER , ANTON , JAN , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
1251 BX LAREN
Nom, Prénom(s)
DEKKER MARIEKE , JOHANNA
Nom d'usage
VAN HALDER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
1251 BX LAREN
Nom, Prénom(s)
VAN HALDER FLORIS , JOHAN , LEONARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
1251 BX LAREN
Nom, Prénom(s)
VAN HALDER JOOST , JAN , ANTON , PIETER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
1251 BX LAREN
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BERG MEREL , MARIEKE , JOHANNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
5616 JB ENDHOVEN
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BERG MALOU , ANNEMARIE , GERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
5616 JB EINDHOVEN
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BERG PIETER , DIRK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
5616 JB EINDHOVEN
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BERG FLEUR , JEANNETTE , BASTIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1993
Commune de résidence
5616 JB EINDHOVEN
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BERG JASMIJN , ADELINE , JANTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1990
Commune de résidence
5616 EINDHOVEN
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BERG Pieter , Dirk
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
5616 JB EINDHOVEN
Établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
18/08/2010
Siret
52502639900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat et d'apport, prorpiété, administration, gestion et mise en valeur de tous immeubles bâtis ou non bâtis, mise à disposition gratuite aux associés, recherche et obtention de tous emprunts, ouvertures de crédits et facilités de caisse et généralement toutes opérations quelconques pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Autres Activités
Acquisition par voie d'achat et d'apport, prorpiété, administration, gestion et mise en valeur de tous immeubles bâtis ou non bâtis, mise à disposition gratuite aux associés, recherche et obtention de tous emprunts, ouvertures de crédits et facilités de caisse et généralement toutes opérations quelconques pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Adresse
569 CHE du Caladou
06560 , Valbonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).