Entreprise : OTANNEA - SIREN 524 971 900
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2022)
Dénomination
OTANNEA
SIREN (siège)
524 971 900
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2010
Fermeture de l'établissement - 52497190000013
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2022
Date de fin de la personne morale
23/09/2109
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
132000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE L'ABBE NOURY 56190 LAUZACH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GESNYS DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Clisson
Nom, Prénom(s)
GOATER MARIE-JOSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Lauzach
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT MARIE-ANNE
Nom d'usage
BENABDALLAH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Carolles
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Lauzach
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/2010
Siret
52497190000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
23 RUE 23 rue de l'Abbe Noury
56190 , Lauzach - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6042
Date d'ajout
27/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Dissolution à compter du 01/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/02/2022, liquidateur : FOUCAULT Gérard, siège de la liquidation : 23 Rue de l'Abbe Noury 56190 Lauzach, parution de la publicité légale : Le Paysan Breton paru le 04/03/2022
Numéro d'observation
3526
Date d'ajout
25/04/2019
Description
Modification relative aux associés à compter du 14/07/2018 : Partant : FOUCAULT Marie-Line, Associée indéfiniment responsable, Partant : BENABDALLAH Yecin, Associé indéfiniment responsable.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).