Entreprise : DP MANAGEMENT - SIREN 524 949 096
Identité
Dénomination
DP MANAGEMENT
SIREN (siège)
524 949 096
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2010
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
15/09/2109
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Location meublée non professionnelle ; propriété, gestion, administration de biens et droits immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
101000 EUR
Adresse du siège
18 AV FELIX FAURE 69007 LYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SFC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERES DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
52494909600050
Nom commercial
DPM
Enseigne
DPM
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
18 AV FELIX FAURE
69007 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SFC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2010
Siret
52494909600027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
74 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2010
Siret
52494909600043
Nom commercial
DPM
Enseigne
DPM
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 BD DE STRASBOURG
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/02/2012
Siret
52494909600035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
881 AV JEAN MOULIN
83400 , HYERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8800
Date d'ajout
19/07/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de LYON Sous le numéro 2017B4802
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33857
Date d'ajout
02/10/2014
Description
PND Destinataire non identifiable
Numéro d'observation
73689
Date d'ajout
20/03/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 27/02/2012
Numéro d'observation
49399
Date d'ajout
08/02/2011
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à LYON Rc 2011B415 Le 09/12/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).