Entreprise : LES ALOES - SIREN 524 929 619
Identité
Dénomination
LES ALOES
Sigle
SCM CMJ
SIREN (siège)
524 929 619
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2010
Début d’activité
13/09/2010
Date de fin de la personne morale
15/09/2060
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Chirurgie dentaire
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
8 RES ALOES 8 DUGAZON 97139 LES ABYMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTORY CLARYS , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
JASMIN NILDA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2010
Siret
52492961900012
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Chirurgie dentaire
Autres Activités
Chirurgie dentaire
Adresse
8 RES ALOES 8 DUGAZON
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
05/01/2018
Description
Changement de dénomination à compter du 29/08/2017Ancienne : SCM COPAVER-MAYOUTENouvelle : SCM COPAVER-MAYOUTE-JASMINAdoption d'un sigle à compter du 29/08/2017 :Ancien : SCM CMNouveau : SCM CMJAugmentation de capital à compter du 29/08/2017Ancien : 1000 EURNouveau : 1500 EURModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/08/2017 :Nouveau : JASMIN Nilda, Gérant, AssociéJAL : le probant du 24/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5607
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Changement de dénomination à compter du 14/12/2016Ancienne : SCM CMTNouvelle : SCM COPAVER-MAYOUTERéduction de capital à compter du 14/12/2016Ancien : 1500 EURNouveau : 1000 EURModification relative aux associés à compter du 14/12/2016 :Partant : ODONT'AWT SELARL (SELARL) représentée par THEODORE Patricia, Gérant, AssociéJAL : le probant du 08/09/2017
Numéro d'observation
2516
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/12/2014 :Partant : THEODORE Patricia Anais, Gérant, AssociéNouveau : ODONT'AWT SELARL (SELARL) représentée par THEODORE Patricia, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le 18/05/2015 redressement : la SELARL ODONT'AWT est gérant associé et non associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).