Entreprise : SWINGEUROPE - SIREN 524 928 413
Identité
Dénomination
SWINGEUROPE
SIREN (siège)
524 928 413
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2010
Date de fin de la personne morale
15/09/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE BERLIN 77144 MONTEVRAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORVILLEZ CEDRIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Saint-Siméon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52492841300011
Enseigne
SWINGEUROPE
Code APE
4763Z - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production, importation, exportation, distribution de produits vidéos et électroniques, vente directe ou par correspondance de ces produits, mise à la norme des produits en provenance de pays importateurs pour des pays utilisateurs, toutes ventes en gros et au détail de marchandises à caratères érotique, toutes activités de presse, d'édition et de régis publicitaires, conception et réalisation de manifestations qui prennent place dans la stratégie de communication des entreprises. Toutes opérations de toute nature s'y rattachant directement ou indirectement.
Adresse
2 RUE 2 rue de Berlin
77144 , Montévrain - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 27/06/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016J351, date de cessation des paiements le 01/06/2016, et a désigné Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX : Juge Commissaire, liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/05/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 03-06-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).