Entreprise : FINANCIERE GALLAY - SIREN 524 896 446
Identité
Dénomination
FINANCIERE GALLAY
SIREN (siège)
524 896 446
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2010
Début d’activité
14/09/2010
Date de fin de la personne morale
15/09/2109
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Management de toutes sociétés et toutes prestations de services - Prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et ce, par tous moyens.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
22 AV EUGENE HENAFF 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLAY LAURENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Béligneux
Nom, Prénom(s)
GALLAY EMMANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Légny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/09/2010
Siret
52489644600019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding prestatrice de services.
Autres Activités
Holding prestatrice de services.
Adresse
22 AV EUGENE HENAFF
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/073599
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN Le Britannia Batiment B 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/073600
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN Le Britannia Batiment B 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F15/013016
Date d'ajout
24/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/03/2015 arrêtant le le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F14/034878
Date d'ajout
23/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/09/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 03/04/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/014582
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/04/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PLANA Patrick, Juge commissaire suppléant : Monsieur DEFOND Eric, Mandataire Judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 11/02/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).