Entreprise : COVENT 4 - SIREN 524 870 862
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2021)
Dénomination
COVENT 4
SIREN (siège)
524 870 862
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2010
Fermeture de l'établissement - 52487086200033
- Date d'effet de la fermeture : 21/07/2021
Fermeture de l'établissement - 52487086200017
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2013
Fermeture de l'établissement - 52487086200025
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2018
Date de fin de la personne morale
14/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
352040 EUR
Adresse du siège
8 AV D EYLAU 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Roubach ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2010
Siret
52487086200017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
49 AV GEORGE V
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49 A 51
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/2010
Siret
52487086200033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement tant en france qu'à l'étranger, l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières, de tous instruments financiers et de tous titres de créances de la société BEEZIK S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 14102 euros, ayant son siège social au 153 rue de courcelles - 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 504 421 165 ("BEEZIK") ou de toute société ou entité de droit français ou étranger venant aux droits de cette dernière notamment par suite d'apport, de fusion ou de transfert universel de patrimoine et plus généralement, la gestion de sa participation dans le capital de ces sociétés ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés.
Adresse
8 AV 8 avenue d'Eylau
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2013
Siret
52487086200025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 RUE PAUL BAUDRY
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1883418
Date d'ajout
22/09/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 21-07-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B1883414
Date d'ajout
02/08/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-07-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : LE PUBLICATEUR LEGAL DU : 29-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).