Entreprise : PATRIARC'H - SIREN 524 861 077
Identité
Dénomination
PATRIARC'H
SIREN (siège)
524 861 077
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2010
Début d’activité
29/05/2020
Date de fin de la personne morale
16/09/2109
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Architecte.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
11 RUE NOTRE DAME 56500 LOCMINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BETTREMIEUX CYRIL , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Locminé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/2020
Siret
52486107700039
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Architecte.
Adresse
11 RUE NOTRE DAME
56500 , LOCMINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/07/2010
Siret
52486107700013
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
3 RUE DU PORT
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/2019
Siret
52486107700021
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
9 AV VICTOR HUGO
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5719
Date d'ajout
04/08/2020
Description
Notification du GTC de Lorient en date du 03/08/2020 - Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de LORIENT (5601)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5716
Date d'ajout
04/08/2020
Description
Radiation du RCS le 04/08/2020 avec effet au 08/07/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Lorient par suite de transfert du siège social à compter du 08/07/2020 du 9 avenue Victor Hugo 56000 Vannes au 11 rue Notre Da me 56500 Locminé
Numéro d'observation
2871
Date d'ajout
24/04/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/03/2020 : Partant : BOYER Francis, Robert, Gérant Nouveau : BETTREMIEUX Cyril Gérard, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).