Entreprise : RIV'GAUCHE - SIREN 524 839 396
Identité
Dénomination
RIV'GAUCHE
SIREN (siège)
524 839 396
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2010
Début d’activité
22/02/2021
Date de fin de la personne morale
12/09/2139
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
holding animatrice par l'acquisition la prise de participation et le contrôle capitalistique l'administration et la gestion de participations capitalistiques ou financières majoritaires ou non la prise de mandat dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières et immobilières
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
45 AV GABRIELLE 17390 LA TREMBLADE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHESQUIERE MAGALIE
Nom d'usage
ROYER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Saint-Palais-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
ROYER BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Saint-Palais-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/02/2021
Siret
52483939600032
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding animatrice par l'acquisition la prise de participation et le contrôle capitalistique l'administration et la gestion de participations capitalistiques ou financières majoritaires ou non la prise de mandat dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières et immobilières
Adresse
45 AV GABRIELLE
17390 , LA TREMBLADE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/2010
Siret
52483939600016
Enseigne
LE RIV'GAUCHE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
1 AV ETIENNE BILLIERES
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2014
Siret
52483939600024
Enseigne
TABAC PRESSE DU MUY
Code APE
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Adresse
289 BD DE LA LIBERATION
83490 , LE MUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4512
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de la Rochelle par suite de transfert du siège social à compter du 22/02/2021 du 289 Boulevard de la Libération 83490 Le Muy au 45 Gabrielle 17390 La Tremblade Modification de la forme juridique à compter du 22/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9073
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 06/11/2017 par suite de la vente du fonds à SNC LUCIANI
Numéro d'observation
8043
Date d'ajout
13/10/2014
Description
transfert du siège social à compter du 30.9.14 ancienne : TOULOUSE 1 av Etienne Billières 31300 nouvelle: LE MUY 289 bd de la Libération 83490
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE TOULOUSE A LE MUY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).