Entreprise : ILS 31 R - SIREN 524 803 319
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2018)
Dénomination
ILS 31 R
SIREN (siège)
524 803 319
Date d'immatriculation au RNE
08/09/2010
Fermeture de l'établissement - 52480331900010
- Date d'effet de la fermeture : 21/01/2017
Date de fin de la personne morale
07/09/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
50 EUR
Adresse du siège
48 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Emanuely PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
La Motte-du-Caire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/09/2010
Siret
52480331900010
Code APE
7735Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Adresse
48 RUE SARRETTE
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1846110
Date d'ajout
28/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 17-01-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/03/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-01-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : LES ECHOS DU : 24-01-2017, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).