Entreprise : ADD+ - SIREN 524 674 157
Identité
Dénomination
ADD+
SIREN (siège)
524 674 157
Date d'immatriculation au RNE
03/09/2010
Début d’activité
01/09/2010
Date de fin de la personne morale
02/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de conception, de design, d'ingénierie, de tous produits de quelque nature que ce soit, le conseil et l'expertise liés à ces opérations, ainsi que toutes activités annexes et/ou connexes s'y rattachant. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et la gestion de ces participations.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
213300 EUR
Adresse du siège
63 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMOUREUX BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Nom, Prénom(s)
Pendaries STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
MAUPARD FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52467415700044
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations de conception, de design, d'ingénierie, de tous produits de quelque nature que ce soit, le conseil et l'expertise liés à ces opérations, ainsi que toutes activités annexes et/ou connexes s'y rattachant. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et la gestion de ces participations.
Adresse
63 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2010
Siret
52467415700028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Recherche et développement
Adresse
4 VOIE ROMAINE
33610 , CANEJAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE FRANCE BAT D
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52467415700010
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Activité principale
Activités spécialisées de design
Adresse
19 AV DE VILLIERS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/2012
Siret
52467415700036
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
9 RUE DE TEHERAN
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28236
Date d'ajout
20/05/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 19/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B1824925
Date d'ajout
19/04/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 19/04/2023
Numéro d'observation
2010B1824923
Date d'ajout
12/03/2020
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 25-02-2020 , confirme le jugement rendu le 13 juin 2017 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 13/12/2015, et statuant à nouveau sur le chef infirmé : fixe la date de cessation des paiements au 15/10/2016.
Numéro d'observation
2010B1824921
Date d'ajout
13/06/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 13/06/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201701557, date de cessation des paiements le 13/12/2015, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Charpy liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
40499
Date d'ajout
13/06/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 13/06/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201701557, date de cessation des paiements le 13/12/2015, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Charpy liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).