Entreprise : CIB NATURE - SIREN 524 669 041
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2019)
Dénomination
CIB NATURE
SIREN (siège)
524 669 041
Date d'immatriculation au RNE
03/09/2010
Fermeture de l'établissement - 52466904100013
- Date d'effet de la fermeture : 14/11/2018
Date de fin de la personne morale
02/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
11 RUE SAINT DIDIER 95810 EPIAIS-RHUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENYAMIN THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
COLL PHILIPPE , JEAN-BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Épiais-Rhus
Dénomination
FIDUCIAIRE EXPERTISE COMMISSARIAT ET DEVELOPPEMENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52466904100013
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception et la diffusion de produits et/ou services valorisant et promouvant l'approche des loisirs nature et notamment la commercialisation et l'émission de chèques-cadeau et coffrets-cadeau ouvrant droit à des produits ou services. Toutes prestations de service dans le domaine de la formation, de la sensibilisation et de l'information sur la nature destinée au grand public. La mise en relation du public avec tous prestataires de services ou fournisseurs de biens culturels à vocation touristique ou écologique. L'édition de toute documentation ou publication relative à la nature.
Adresse
11 RUE 11 Rue Saint Didier
95810 , Épiais-Rhus - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92892
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84395
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Acte sous seing privé en date du 14/11/2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique SAS KLUBS sis 11 rue Saint Didier 95810 EPIAIS RHUS (RCS PONTOISE B 497 660 779) sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 29/11/2018
Numéro d'observation
41785
Date d'ajout
03/09/2010
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).