Entreprise : ECOSOL 17 - SIREN 524 639 549
Identité
Dénomination
ECOSOL 17
SIREN (siège)
524 639 549
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2010
Début d’activité
27/05/2010
Date de fin de la personne morale
16/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Vente et exploitation de systemes de production d'énergies renouvelables photo voltaiques
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
MOUDONG 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LA PALMERAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESTAUX JEAN-CHRISTOPHE , EUGENE , EDMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Vélizy-Villacoublay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2010
Siret
52463954900020
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Vente et exploitation de systemes de production d'énergies renouvelables photo voltaiques
Autres Activités
Vente et exploitation de systemes de production d'énergies renouvelables photo voltaiques
Adresse
MOUDONG
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LA PALMERAIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2010
Siret
52463954900012
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LD VOIE VERTE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LES TROPIQUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1147
Date d'ajout
13/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/01/2013 :Partant : ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud Paul Marie Roger, GérantNouveau : BESTAUX Jean-Christophe, Eugène, Edmond, GérantTransfert du siège social à compter du 16/01/2013 :Ancienne adresse : Voie Verte - Immeuble les Tropiques 97122 Baie MahaultNouvelle adresse : ZAC de Moudong - Immeuble la Palmeraie 97122 Baie Mahault
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).