Entreprise : MA.DI.SO SARL - SIREN 524 567 716
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2021)
Dénomination
MA.DI.SO SARL
SIREN (siège)
524 567 716
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2010
Fermeture de l'établissement - 52456771600013
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2020
Date de fin de la personne morale
01/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
92 AV DE BIGORRE 47550 BOE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BINET MARIE-LAURE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Bon Encontre
Nom, Prénom(s)
BISCUOLA DIDIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Bon Encontre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52456771600013
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente pose et installation de cuisine revêtement de sols équipement de cuisine
Adresse
92 AV 92 avenue de Bigorre
47550 , Boé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
268
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Radiation du RCS Agen le 07/01/2021 avec effet au 31/10/2020 LE REPUBLICAIN parution du 19/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : BISCUOLA Didier, siège de la liquidation : 92 Avenue de Bigorre 47550 Boé, parution de la publicité légale : Le Républicain en date du 23/07/2020
Numéro d'observation
3529
Date d'ajout
06/04/2020
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/02/2020
Numéro d'observation
7311
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 11/09/2014 Le Républicain du 23.10.2014
Numéro d'observation
3615
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/05/2011 : Modifié : BISCUOLA Didier, Co-Gérant, demeurant Lieu dit Bourbon Côte de la Frégate 47240 Bon Encontre Modifié : BINET Marie-Laure, Co-Gérant, demeurant Lieu dit Bourbon Côte de la Frégate 47240 Bon Encontre
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).