Entreprise : SUNU PARTICIPATIONS HOLDING SA - SIREN 524 499 886
Identité
Dénomination
SUNU PARTICIPATIONS HOLDING SA
SIREN (siège)
524 499 886
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2010
Début d’activité
01/03/2001
Date de fin de la personne morale
18/08/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000000 EUR
Adresse du siège
48 T RUE DELERUE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
AHUI ATTE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
ABIDJAN
Nom, Prénom(s)
AMOUSSOU JOEL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Noiseau
Nom, Prénom(s)
BAH MOHAMED
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
ABIDJAN
Nom, Prénom(s)
DE BOISSIEU CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DIONE KARIM-FRANCK
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
DIONE ANNE-FATIMA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1994
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
NCHARE ISSOFA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
MESSA YAOUNDE
Nom, Prénom(s)
ROMAN FEDERICO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Gagny
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
CABINET LAUTRETTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
SUNU FINANCES HOLDING S.A.S
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
FINANCIERE DIONE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
AUDICEOS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Arcueil
Dénomination
TERANGA PARTICIPATION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
DAKAR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
52449988600025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding.
Autres Activités
Holding.
Adresse
48 T RUE DELERUE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2010
Siret
52449988600017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
59 B AV FOCH
94100 , ST MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/08/2010
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).