Entreprise : ANT 1 TRANSPORTS - SIREN 524 320 884
Identité
Dénomination
ANT 1 TRANSPORTS
SIREN (siège)
524 320 884
Date d'immatriculation au RNE
13/08/2010
Date de fin de la personne morale
12/08/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
11 RUE BORAN 95820 BRUYERES-SUR-OISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CODEAS ANTONIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Bruyères-sur-Oise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52432088400017
Nom commercial
ANT 1
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assures exclusivement a l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorise transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assures exclusivement a l aide de Vehicu
Adresse
11 RUE 11 Rue Boran
95820 , Bruyères-sur-Oise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
756
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
756
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 10/01/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/01/2020
Numéro d'observation
77280
Date d'ajout
12/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 12/10/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00835 , date de cessation des paiements le 07/10/2015 , désigne liquidateur SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
56952
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).