Entreprise : GLOBAL COMMODITIES - SIREN 524 131 893
Identité
Dénomination
GLOBAL COMMODITIES
SIREN (siège)
524 131 893
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2010
Début d’activité
01/09/2010
Date de fin de la personne morale
03/08/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Tant en France qu'à l'étranger, toutes opérations sur matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie et de l'agriculture, notamment le négoce, la représentation, la commission, le courtage, l'importation et l'exportation des matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie et de l'agriculture.
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
23 RUE BALZAC 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUNAND-ROUX GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
Real del Sarte RAPHAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52413189300017
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tant en France qu'à l'étranger, toutes opérations sur matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie et de l'agriculture, notamment le négoce, la représentation, la commission, le courtage, l'importation et l'exportation des matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie et de l'agriculture.
Adresse
23 RUE BALZAC
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2010B1657616
Date d'ajout
20/06/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 20/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30/10/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201402413 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol en la personne de Me Laurent Le Guernevé
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
28/08/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/08/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201402413 date de cessation des paiements le 12/08/2014, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol en la personne de Me Laurent Le Guernevé 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/02/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).