Entreprise : S.I.A. - SIREN 524 013 190
Identité
Dénomination
S.I.A.
SIREN (siège)
524 013 190
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2010
Début d’activité
01/06/2010
Date de fin de la personne morale
01/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Tous travaux de bâtiment principalement les revêtements et les sols industriels.
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
138 BD PEREIRE 75017 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ DELTA SERVICE INTERNATIONAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREIRA FATIMA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Argenteuil
Nom, Prénom(s)
PEREIRA MARTINS FATIMA
Nom d'usage
PEREIRA MARTINS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
ARGENTEUIL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52401319000011
Nom commercial
S.I.A.
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux de bâtiment principalement les revêtements et les sols industriels.
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
138 BD PEREIRE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2010B181565
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 19/07/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201602084, date de cessation des paiements le 24/06/2016, et a désigné : juge commissaire M. Jean-pierre Salabert liquidateur SCP Canet-Morand en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2016-07-19 Ouverture liquidation judiciaire 2019-09-05 GREFFE DE PARIS GREFFE DE PARIS,J111 2019-03-07 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2019-09-05 GREFFE DE PARIS GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).