Entreprise : TRANSPORT CARMO FERNANDES - SIREN 524 000 387
Identité
Dénomination
TRANSPORT CARMO FERNANDES
SIREN (siège)
524 000 387
Date d'immatriculation au RNE
12/08/2010
Date de fin de la personne morale
11/08/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
3700 EUR
Adresse du siège
43 RUE JEAN MOULIN 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS FERMANDES JOSE-PEDRO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/08/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/08/2010
Siret
52400038700018
Nom commercial
TRANS CF
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transport publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assures exclusivement A L aide de véhicules n excédant pas trois tonnes cinq de poids maximum autorises et transport public routier de personnes limite A L usage D un seul Vehiucle utilise A titre accessoire
Adresse
43 RUE 43 Rue Jean Moulin
78480 , Verneuil-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18/12/2014 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Samzun Philippe . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/12/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 13/01/2014 nommant M. De Fouchier Christian juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 15/01/2013 nommant M. Chevalier Christophe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/08/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 07/08/2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00519 , date de cessation des paiements le 01/01/2012 , désigne juge commissaire M. Vignon Dominique , juge commissaire suppléant Mme Birem Dominique , liquidateur Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/08/2010
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).