Entreprise : SNC RIVAL - SIREN 523 965 218
Identité
Dénomination
SNC RIVAL
SIREN (siège)
523 965 218
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2010
Date de fin de la personne morale
25/07/2109
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2011
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
98 AV VICTOR HUGO 30600 VAUVERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POLLIN RICHARD , RENE , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Manduel
Nom, Prénom(s)
POLLIN RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
MANDUEL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
52396521800028
Enseigne
TABAC DES HALLES
Code APE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Adresse
98 AV VICTOR HUGO
30600 , VAUVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2010
Siret
52396521800010
Enseigne
TABAC DES HALLES TABAC DES HALLES
Code APE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Code APRM
8219ZP - Travaux à façon divers:
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
REPROGRAPHIE
Code APRM
8219ZP - Travaux à façon divers:
Code APRM
8219ZP - Travaux à façon divers:
Adresse
7 RUE DES CASERNES
30600 , VAUVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/041923
Date d'ajout
31/12/2022
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société en nom collectif Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 15/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/041923
Date d'ajout
31/12/2022
Description
Modification relative aux dirigeants POLLIN Richard René Philippe nom d'usage : POLLIN Richard n'est plus gérant POLLIN Richard René Philippe nom d'usage : POLLIN Richard devient président POLLIN Richard René Philippe nom d'usage : POLLIN Richard n'est plus Associé en nom PERREAU Valérie Christèle Dominique nom d'usage : PERREAU Valérie n'est plus Associé en nom à compter du 15/07/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).