Entreprise : BNM - SIREN 523 830 859
Identité
Dénomination
BNM
SIREN (siège)
523 830 859
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2010
Date de fin de la personne morale
20/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
1 RUE HAXO 75020 PARIS 20 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 AU 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESBAS MOULOUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/08/2010
Siret
52383085900022
Enseigne
ED PARIS HAXO
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Supermarché à prépondérance alimentaire
Adresse
1 RUE 1-7 rue Haxo
75020 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 AU 7
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/2010
Siret
52383085900014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
21 RUE LE VAU
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1540413
Date d'ajout
14/03/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/02/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201500368, date de cessation des paiements le 27/01/2015, et a désigné : juge commissaire M. Alain Fargeaud liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/04/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-03-2014
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/02/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).