Entreprise : DE LA PIERRE - SIREN 523 830 156
Identité
Dénomination
DE LA PIERRE
SIREN (siège)
523 830 156
Date d'immatriculation au RNE
19/07/2010
Début d’activité
15/07/2010
Date de fin de la personne morale
18/07/2109
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Locations de tous immeubles achats de tous terrains et immeubles administration et gestion de placements financiers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA PIERRE 44350 GUERANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE VILLEJAMES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BODY PATRICK , SERGE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
BOURDOIS NADINE , MARIE , ANDREE
Nom d'usage
FERET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
MOUSSET PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
La Turballe
Nom, Prénom(s)
PRIETZ GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
La Turballe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/2010
Siret
52383015600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Locations de tous immeubles achats de tous terrains et immeubles administration et gestion de placements financiers
Autres Activités
Locations de tous immeubles achats de tous terrains et immeubles administration et gestion de placements financiers
Adresse
RUE DE LA PIERRE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE VILLEJAMES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/12/2010
Description
275020101209 ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 15/10/2010 Ancien associé indéfini.Respon : SARL DISTRIBUTION DU CENTRE QUINOCEEN. Associé indéfiniment responsab : Mr BODY Patrick Serge Jean.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).