Entreprise : J A C G - SIREN 523 756 088
Identité
(Entreprise radiée le 09/04/2019)
Dénomination
J A C G
SIREN (siège)
523 756 088
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2010
Fermeture de l'établissement - 52375608800010
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2019
Date de fin de la personne morale
20/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
13 PL DE LA FONTAINE 63100 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS JOAQUIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS GASPARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS JAIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Courcouronnes
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS CARLOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/2010
Siret
52375608800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droit immobilier en question
Adresse
13 PL 13 place de la Fontaine
63100 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4521
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Radiation du RCS le 09/04/2019 avec effet au 28/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4010
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2019 Liquidateur : DE FREITAS Gaspard Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue Nouvelle de Crouel 63000 Clermont-Ferrand Journal d'annonces légales : LE SEMEUR HEBDO en date du 15/03/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).