Entreprise : SCEA DROUILLARD - SIREN 523 673 366
Identité
Dénomination
SCEA DROUILLARD
SIREN (siège)
523 673 366
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2010
Début d’activité
23/04/2009
Date de fin de la personne morale
14/07/2109
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture céréalière
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE ERIC CHABRERIE 17600 SAINT-SORNIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROUILLARD NELLY
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Voisins-le-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
SIMON MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1995
Commune de résidence
Saint-Sornin
Nom, Prénom(s)
SIMON PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Voisins-le-Bretonneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/2009
Siret
52367336600010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture céréalière
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2 RUE ERIC CHABRERIE
17600 , SAINT-SORNIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8030
Date d'ajout
01/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Nouveau : SIMON Philippe, Gérant Changement de qualité : DROUILLARD Joëlle Sylvie, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2552
Date d'ajout
05/04/2011
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2011 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Changement de dénomination à compter du 01/01/2011 Ancienne : EARL DROUILLARD Nouvelle : SCEA DROUILLARD Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2011 : Nouveau : DROUILLARD Joëlle Sylvie, Gérant associé Nouveau : SIMON Nelly, Associé Société Civile Changement de qualité : DROUILLARD Jean-Paul, Gérant associé devient Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).