Entreprise : CTR INVESTISSEMENT - SIREN 523 637 031
Identité
Dénomination
CTR INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
523 637 031
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2010
Début d’activité
30/07/2010
Date de fin de la personne morale
06/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Création, exploitation, prise de participation direction controle de toute entreprise, gestion de ses participations et realisation de prestation de services pour ses filiales
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
580000 EUR
Adresse du siège
3 RUE MARIE CURIE 59910 BONDUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z RAVENNES LES FRANCS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECORDE PATRICIA , CYBELE
Nom d'usage
ROLLAND DECORDE Cybèle
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Willems
Nom, Prénom(s)
ROLLAND THIERRY , JEAN , MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Willems
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille CEDEX
Dénomination
IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/2010
Siret
52363703100023
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, exploitation, prise de participation direction controle de toute entreprise, gestion de ses participations et realisation de prestation de services pour ses filiales
Adresse
3 RUE MARIE CURIE
59910 , BONDUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z RAVENNES LES FRANCS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/2010
Siret
52363703100015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
9 B RUE D'HEM
59780 , WILLEMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/11/2016
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/11/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 19/02/2013 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2012-285 désigne comme liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX met fin a la mission de l'administrateur : Me BONDROIT Jean-Jacques
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX / TOURCOING en date du 13/11/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24.07.2013.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de ROUBAIX / TOURCOING a prononcé en date du 24/07/2012 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2012-285 et a désigné juge commissaire : Madame BAJEUX-MORAS Dominique, administrateur : Me BONDROIT Jean-Jacques 119 rue JACQUEMARS GIELEE 59000 LILLE, avec pour mission : de surveiller. Mandataire judiciaire : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 24/01/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/07/2010
Description
Historique : Publication Légale : La Gazette du 2/ 07/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).