Entreprise : SCI N.E.D. - SIREN 523 616 076
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2019)
Dénomination
SCI N.E.D.
SIREN (siège)
523 616 076
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2010
Fermeture de l'établissement - 52361607600015
- Date d'effet de la fermeture : 09/09/2019
Date de fin de la personne morale
08/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES COMBES 63350 SAINT-LAURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAHLER DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Aulnat
Nom, Prénom(s)
TAPPIA EULALIE
Nom d'usage
BACHMANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Saint-Laure
Nom, Prénom(s)
BACHMANN NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Saint-Laure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/2010
Siret
52361607600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droit pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
3 RUE 3 rue des Combes
63350 , Saint-Laure - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12682
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Dissolution à compter du 01/08/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/08/2019, liquidateur : SAHLER Dominique, siège de la liquidation : 2 Rue de la République 63510 Aulnat, parution de la publicité légale : Le Semeur Hebdo en date du 09/08/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).