Entreprise : 067 SUNLUX - SIREN 523 585 578
Identité
Dénomination
067 SUNLUX
SIREN (siège)
523 585 578
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2010
Date de fin de la personne morale
06/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104946.98 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Henry JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Abreschviller
Nom, Prénom(s)
Gama JEAN-NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Uffheim
Nom, Prénom(s)
Barthélemy RENAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Voreppe
Nom, Prénom(s)
Chanut ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Buc
Nom, Prénom(s)
Campana CESAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Champeaux FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Le Vernet
Nom, Prénom(s)
Salinier DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Saint-Georges-d'Orques
Nom, Prénom(s)
Jammet LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Nom, Prénom(s)
Magaldi ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Massieu CECILE
Nom d'usage
Sauser
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Jouars-Pontchartrain
Nom, Prénom(s)
Blancher ARLETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Saint-Sauveur
Nom, Prénom(s)
Benoudiz SAMUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Aigremont
Nom, Prénom(s)
Buirette PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Crach
Nom, Prénom(s)
Rodrigues PAULO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Nom, Prénom(s)
Paillard GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Combernoux FLORENCE
Nom d'usage
Cloitre
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Seyssins
Nom, Prénom(s)
Cournet JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Fleurance
Nom, Prénom(s)
Jackson JOHN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/04/2010
Siret
52358557800017
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les dom-tom entrant dans le cadre des activités régies par l'article 199 undecies B et D du Code Général des Impôts
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1436824
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B1436822
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).