Entreprise : 065 SUNLUX - SIREN 523 585 206
Identité
Dénomination
065 SUNLUX
SIREN (siège)
523 585 206
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2010
Date de fin de la personne morale
06/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104946.99 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bariani DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lehmann ANNICK
Nom d'usage
Mosser
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
Vitiello CATHERINE
Nom d'usage
Taillard
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Joinville-le-Pont
Nom, Prénom(s)
Castets BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Aurice
Nom, Prénom(s)
Chauvet JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bordignon DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Jossien ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hamoum TOUFIK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Vernouillet
Nom, Prénom(s)
Durand PIERRE-YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
Demange VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Sucy en Brie
Nom, Prénom(s)
Talarmin BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
Osterberg LARS , PETER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Ternay
Nom, Prénom(s)
L'Hour PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Ploemeur
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/04/2010
Siret
52358520600015
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les dom-tom entrant dans le cadre des activités régies par l'article 199 undecies B et D du Code Général des Impôts
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1435918
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B1435916
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).