Entreprise : SCI DES DRAGONS - SIREN 523 579 282
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2021)
Dénomination
SCI DES DRAGONS
SIREN (siège)
523 579 282
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2010
Date de fin de la personne morale
05/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
36 RUE 16E ET 22E DRAGONS 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAZE EMILIE , ESTELLE
Nom d'usage
MENOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
DESBORDES SEBASTIEN , JOSE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
SIMON SYLVETTE
Nom d'usage
MENOUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Witry-lès-Reims
Nom, Prénom(s)
MENOUX MORGAN , MICHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MENOUX MICHEL-HENRI , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MENOUX VIRGINIE , SYLVIE
Nom d'usage
DESBORDES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/2010
Siret
52357928200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous droits immobiliers dont la société peut devenitr propriétaire par voie d'acquisition, construction, échange, apport ou autrement
Adresse
36 RUE 36A rue des 16ème Et 22ème Dragons
51100 , Reims - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14646
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2021, liquidateur : MENOUX né(e) SIMON Sylvette, siège de la liquidation : 4 Allée des Pommiers 51420 Witry-lès-Reims, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 10/09/2020
Numéro d'observation
9422
Date d'ajout
14/08/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).