Entreprise : CONVERGENCE RESEAUX - SIREN 523 372 449
Identité
Dénomination
CONVERGENCE RESEAUX
SIREN (siège)
523 372 449
Date d'immatriculation au RNE
13/07/2010
Début d’activité
01/06/2010
Date de fin de la personne morale
12/07/2060
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
PRESTATIONS DE SERVICES ET D'INGENIERIE EN TIC ET LA MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CREATION REALISATION ET MISE EN PLACE DE RESEAUX INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATION - VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATION
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1691 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMAILLY PHILIPPE , BERNARD , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52337244900018
Nom commercial
CONVERGENCE RESEAUX
Enseigne
CONVERGENCE RESEAUX
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES ET D'INGENIERIE EN TIC ET LA MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CREATION REALISATION ET MISE EN PLACE DE RESEAUX INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATION - VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATION
Adresse
1691 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
06/03/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2017 :Partant : JACOB Edgar, Jean-Marie, Marcel, GérantNouveau : DEMAILLY Philippe, Bernard, Manuel, GérantJAL : France-antilles du 11/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
215
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/11/2011 : Partant : GALLOU Jacques Jean Louis, Gérant(e) Nouveau : JACOB Edgar, Jean-Marie, Marcel, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).