Entreprise : SAINT YVES - SIREN 523 299 956
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2022)
Dénomination
SAINT YVES
SIREN (siège)
523 299 956
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2010
Date de fin de la personne morale
21/06/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
74 B RUE GUILLAUME PUY 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(74 - 74)
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEYLHARD AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Paris 13
Nom, Prénom(s)
PEYLHARD ELSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
PEYLHARD CYRILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
GILS MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Ménerbes
Nom, Prénom(s)
PEYLHARD JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
GILS HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
GILS ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Ménerbes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/05/2010
Siret
52329995600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration gestion location mise en valeur de tous biens immobiliers
Adresse
74 B RUE 74 - 74bis rue Guillaume Puy
84000 , Avignon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(74 - 74)
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Dissolution à compter du 30/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2021, liquidateur : PEYLHARD Jean-Paul, siège de la liquidation : 74 - 74bis Rue Guillaume Puy 84000 Avignon, parution de la publicité légale : L'Echo du Mardi paru le 25/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11345
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).