Entreprise : ATOS INVESTISSEMENT 20 - SIREN 523 072 247
Identité
Dénomination
ATOS INVESTISSEMENT 20
SIREN (siège)
523 072 247
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2010
Début d’activité
30/09/2010
Date de fin de la personne morale
25/10/2109
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prestations de services informatiques
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
80 QU VOLTAIRE 95870 BEZONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE RIVER OUEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PETERSON Paul
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
La Celle-Saint-Cloud
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2010
Siret
52307224700027
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations de services informatiques.
Adresse
80 QU VOLTAIRE
95870 , BEZONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE RIVER OUEST
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/2010
Siret
52307224700019
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
18 AV D ALSACE
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47513
Date d'ajout
26/10/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Nanterre -du 19 mai 2010- vers le Greffe de Pontoise, à compter du 30 septembre 2010. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).