Entreprise : SCI MILAN - SIREN 523 071 074
Identité
Dénomination
SCI MILAN
SIREN (siège)
523 071 074
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2010
Début d’activité
28/10/2014
Date de fin de la personne morale
10/06/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE ET ADMINISTRATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE EST PROPRIETAIRE OU DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE ULTERIEUREMENT PAR VOIE D'ACQUI SITION, ECHANGE, APPORTS OU AUTREMENT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1650 EUR
Adresse du siège
3 RUE VOLTAIRE 08300 RETHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSE MARTIAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Bergnicourt
Nom, Prénom(s)
CANNEAUX JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Grandchamp
Nom, Prénom(s)
DAY JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Villers le Tilleul
Nom, Prénom(s)
DEVIVIER NICOLE
Nom d'usage
CANNEAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Saint-Clement-A-Arnes
Nom, Prénom(s)
HAMAIDE ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Charleville-Mezieres
Nom, Prénom(s)
HENNEGUELLE JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Rethel
Nom, Prénom(s)
HENNEGUELLE CEDRIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Chateaubourg
Nom, Prénom(s)
LEPARLIER FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Wagnon
Nom, Prénom(s)
LEPARLIER CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Wagnon
Nom, Prénom(s)
LORBER JOELLE
Nom d'usage
PICARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Amagne
Nom, Prénom(s)
PORTIER BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Grandchamp
Nom, Prénom(s)
VUIBERT MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Rethel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/10/2014
Siret
52307107400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ET ADMINISTRATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE EST PROPRIETAIRE OU DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE ULTERIEUREMENT PAR VOIE D'ACQUI SITION, ECHANGE, APPORTS OU AUTREMENT
Autres Activités
PROPRIETE ET ADMINISTRATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE EST PROPRIETAIRE OU DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE ULTERIEUREMENT PAR VOIE D'ACQUI SITION, ECHANGE, APPORTS OU AUTREMENT
Adresse
3 RUE VOLTAIRE
08300 , RETHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52307107400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA VILLE ES ARCHERS
35750 , IFFENDIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/01/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).